Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Martin Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 fjernes Bestyrelse: Knud Rennebod (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-08 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Bestyrelse: Knud Rennebod (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2019-02-28 fjernes Bestyrelse: Jens Martin Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendsagervej 8, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendsagervej 8, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi (offentliggjort 2013-01-22)
Den 2013-01-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Martin Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2012-02-09 fjernes Bestyrelse: Birte Rennebod (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-09 tilføjes Direktion: Jes Bo Rennebod (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-09 fjernes Direktion: Knud Rennebod (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Legale ejere: JESCO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2011-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jes Bo Rennebod (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2010-09-24 tilføjes Direktion: Knud Rennebod (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-24 fjernes Direktion: Jes Bo Rennebod (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service samt andet dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Navne: SCAN CONVERT A/S (offentliggjort 2010-09-24)
Den 2010-09-23 fjernes Navne: SVENDSAGER HOLDING A/S (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2010-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Vedtægter: 2010-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Binavne: SK MACHINERY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 tilføjes Bestyrelse: Carsten Aaby Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2007-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 502.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Bestyrelse: Birte Rennebod (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-21 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Borum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-21 tilføjes Direktion: Jes Bo Rennebod (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-21 fjernes Direktion: Lars Christian Pedersen Riis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-01-02)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2005-08-24)
Den 2006-01-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2005-08-24)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendsagervej 8, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2005-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstervej 19, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Borum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-01 fjernes Bestyrelse: Erik Graae Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-01 tilføjes Direktion: Lars Christian Pedersen Riis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-01 fjernes Direktion: Bjarne Frandsen Lyngsø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-01 tilføjes Navne: SVENDSAGER HOLDING A/S (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2005-12-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Navne: PACIFIC FROZEN FOODS A/S (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstervej 19, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Bestyrelse: Erik Graae Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-08 tilføjes Binavne: SK MACHINERY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Direktion: Bjarne Frandsen Lyngsø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Navne: PACIFIC FROZEN FOODS A/S (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-07-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Stiftere: ERGN SEAFOOD ApS, B. LYNGSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)