Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Bestyrelse: Christian Helledie Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Direktion: Christian Helledie Ravn (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-02 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Legale ejere: Morten Aabrik Kjeldgaard, Christian Helledie Ravn, Bo Centio Rasmussen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Navne: CBM GROUP ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Reelle ejere: Morten Aabrik Kjeldgaard, Christian Helledie Ravn, Bo Centio Rasmussen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Stiftere: Christian Helledie Ravn, Bo Centio Rasmussen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 24, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 263, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 tilføjes Reelle ejere: Morten Aabrik Kjeldgaard, Christian Helledie Ravn, Bo Centio Rasmussen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 263, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 263, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-13 tilføjes Legale ejere: Morten Aabrik Kjeldgaard, Christian Helledie Ravn, Bo Centio Rasmussen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2013-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er opkøb, istandsættelse og videresalg af ejendomme samt rekruttering og formidling af arbejdskraft. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2013-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2013-06-06 tilføjes Vedtægter: 2013-06-06 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2013-06-06 fjernes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-04-02 tilføjes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-04-02 fjernes Revisor: John Laursen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-02-18 tilføjes Navne: CBM GROUP ApS (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2013-02-17 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET CENTIO & HELLEDIE ApS (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2009-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Vænge 263, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2009-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langenæs Allé 47, st. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2008-03-25 tilføjes Revisor: John Laursen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-02-06 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-26 tilføjes Bestyrelse: Morten Aabrik Kjeldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2006-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langenæs Allé 47, st. tv., 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-08-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Helledie Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Direktion: Christian Helledie Ravn (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-08-02 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-08-02 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET CENTIO & HELLEDIE ApS (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-08-02 tilføjes Stiftere: Christian Helledie Ravn, Bo Centio Rasmussen (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2005-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-15)