Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 12, 2., 1171 København K (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 10, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2013-08-04 sletter virksomheden Ejerskaber: GOODIEBOX ApS. (offentliggjort 2016-10-09)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GOODIEBOX ApS. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: GOODIEBOX ApS. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Goodiebox Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRLPWR Holding ApS. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 10, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2018-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 10, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: nikolajleonhardhjorth@gmail.com (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-11-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, samt kommunikationsrådgivning og image branding inden for blandt andet sportsbeklædning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Navne: IIDIA ApS (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-19 fjernes Navne: NLH ApS (offentliggjort 2005-08-01)
Den 2010-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Vedtægter: 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Th. Zahles Gade 10, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2010-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 2. bagh., 1160 København K (offentliggjort 2009-07-15)
Den 2010-10-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 2. bagh., 1160 København K (offentliggjort 2009-07-15)
Den 2009-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 2., 1253 København K (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 12, 2., 1253 København K (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 4., 1114 København K (offentliggjort 2008-02-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 4., 1114 København K (offentliggjort 2008-02-08)
Den 2008-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1., 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 14, 1., 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-27 tilføjes Binavne: NLH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Direktion: Nikolaj Leonhard-Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Leonhard-Hjorth (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2005-07-27 tilføjes Navne: NLH ApS (offentliggjort 2005-08-01)
Den 2005-07-27 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Leonhard-Hjorth (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2005-07-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-01)
Den 2005-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)