Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 tilføjes Bestyrelse: Elisabeth Maria Lindegaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-06-12 fjernes Bestyrelse: Lars Bo Lindegaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 tilføjes Reelle ejere: Poul Lindegaard Poulsen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2017-11-08 fjernes Reelle ejere: Poul Lindegaard Poulsen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-09-13 tilføjes Vedtægter: 2016-09-13 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-05-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-04-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-04-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-04-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2013-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagtækkervej 8, 3., 5230 Odense M (offentliggjort 2013-10-08)
Den 2013-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 24, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 24, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bushøjvænget 129, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2006-02-10)
Den 2008-09-01 tilføjes Legale ejere: PLP-INVEST ApS (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Lindegaard Poulsen, Poul Lindegaard Poulsen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2008-08-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Bo Lindegaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-28 fjernes Bestyrelse: Jette Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-28 tilføjes Direktion: Poul Lindegaard Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-28 fjernes Direktion: Hans Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Navne: PLP-KONGENSGADE 74-76 A/S (offentliggjort 2008-09-02)
Den 2008-08-27 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET KONGENSGADE 74-76, ODENSE A/S (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2008-08-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Vedtægter: 2008-08-28 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-04-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2006-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bushøjvænget 129, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2006-02-10)
Den 2006-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-01-25)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2005-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jette Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Hans Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET KONGENSGADE 74-76, ODENSE A/S (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2005-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: Hans Vestergaard Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)