Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2005-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKOVSHOLM MINK ApS. (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2021-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-28 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staunvej 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2012-06-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Staunvej 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staunvej 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 tilføjes Direktion: Poul Bent Lindegård Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt formuepleje i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Legale ejere: Poul Bent Lindegård Kristensen (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2005-07-06 tilføjes Navne: SKOVSHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2005-08-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Reelle ejere: Poul Bent Lindegård Kristensen (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2005-07-06 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2005-07-06 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2005-07-06 tilføjes Stiftere: Poul Bent Lindegård Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Vedtægter: 2005-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)