Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Revisor | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-17 tilføjes Legale ejere: Jakobsen Erhverv ApS (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-17 fjernes Legale ejere: Anders Glæsel (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-17 tilføjes Reelle ejere: Peter Møller Jakobsen (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-17 fjernes Reelle ejere: Anders Glæsel (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-16 fjernes Reelle ejere: Peter Møller Jakobsen (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2006-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: G&M ApS. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornebyvej 16, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 8, 3520 Farum (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-12 fjernes Direktion: Anders Glæsel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 8, 3520 Farum (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2018-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 8, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsevangen 8, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2014-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 142, st., 2500 Valby (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 142, st., 2500 Valby (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2014-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 40, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2014-08-01)
Den 2014-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem ejerskab i G & M Ejendomme ApS og G & M Administration ApS at drive virksomhed med henholdsvis køb og salg af fast ejendom og administration af fast ejendom, bygningsrenovering og dermed anden forbundet virksomhed samt investering, herunder i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktørerne, der hver især har fuld og hel ret til at disponere på selskabets vegne. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2014-06-02 tilføjes Vedtægter: 2014-06-02 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2014-06-02 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbygårdsvej 40, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2014-08-01)
Den 2013-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 79, 3660 Stenløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-05-13)
Den 2013-05-05 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2013-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: anders_glaesel@yahoo.com (offentliggjort 2013-05-13)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-18 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2005-07-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 79, 3660 Stenløse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 79, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-02 tilføjes Legale ejere: Anders Glæsel (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2006-02-07 tilføjes Legale ejere: Peter Møller Jakobsen (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2006-02-07 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET G & M EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2006-02-06 fjernes Navne: G & M EJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2006-02-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Møller Jakobsen, Anders Glæsel (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2005-07-27 tilføjes Hovedbranche: Udstykning af fast ejendom (offentliggjort 2005-07-29)
Den 2005-07-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 79, 3660 Stenløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-26 tilføjes Direktion: Anders Glæsel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Navne: G & M EJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2005-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Stiftere: Peter Møller Jakobsen, Anders Glæsel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2005-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)