Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nebojsa Lalatovic | 01.11.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Silvana Nielsen | 30.06.2005 | 01.11.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Bjørn | 23.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anka Lalatovic | 30.12.2011 | formand |
Nebojsa Lalatovic | 01.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Silvana Nielsen | 30.06.2005 | 30.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Alex Jaworski | 30.06.2005 | 30.12.2011 | formand |
Ljiljana Jørgensen | 30.06.2005 | 01.11.2006 | bestyrelsesmedlem |