Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-02 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-02 fjernes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2005-07-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL SECURITY SERVICE ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2006-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL FACILITY SERVICE ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2012-04-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Stone Networks ApS. (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2015-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Flintevænget 23 I/S. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2018-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: You´re Secure ApS. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Revisor: SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2022-11-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2021-10-15 fjernes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 tilføjes Revisor: Revisionsfimaet W. Bach Nørgaard v/Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2016-12-13 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-20 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-01-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2007-08-02 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornsherredvej 274, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 tilføjes Direktion: Steen Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter eller aktier i danske selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Legale ejere: Steen Jørgensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2005-07-21 tilføjes Navne: SJ HOLDING AF 21. JULI 2005 ApS (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-21 tilføjes Reelle ejere: Steen Jørgensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2005-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-21 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Stiftere: Steen Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Vedtægter: 2005-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)