Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 365, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 365, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2005-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOPOLA PANORAMA VIEW ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: BYALA PANORAMA VIEW A/S. (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2012-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: TUZLATA PANORAMA VIEW ApS. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2015-05-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BALCHIK BELLEVUE 2 A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2017-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: BYALA PANORAMA VIEW A/S. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2020-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: W 2016 ApS. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: W 2016 ApS. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: W 2016 ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jn@nordencef.dk (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: Joost & Partner ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2012-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 365, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2012-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 65, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-12-06)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 65, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 65, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-12-06)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 65, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 tilføjes Direktion: Herbert Michael Nathan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, ejendomsformidling og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Legale ejere: Herbert Michael Nathan, MIDANA ApS, MISTA ApS, Elisabeth Arendt, John Willem Norden (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2005-07-21 tilføjes Navne: NANO PROPERTIES ApS (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-21 tilføjes Reelle ejere: Herbert Michael Nathan, Elisabeth Arendt, John Willem Norden (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2005-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-07-21 tilføjes Revisor: Joost & Partner ApS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2005-07-21 tilføjes Stiftere: MISTA ApS, MIDANA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Vedtægter: 2005-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)