Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Hovedbranche | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddesundvej 28, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2014-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Design Synergy I/S. (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Make Nordic ApS. (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2019-10-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Make Nordic ApS. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvænget 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 tilføjes Legale ejere: Hb og Jm Holding ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: Jacob Munch, Henrik Johannessen Bruun (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 tilføjes Legale ejere: Jacob Munch, Henrik Johannessen Bruun (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-10-12 fjernes Legale ejere: Henrik Kähler (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-11 fjernes Legale ejere: Jacob Munch, Henrik Johannessen Bruun (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Johannessen Bruun (formand) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 fjernes Bestyrelse: Henrik Kähler (formand) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-17 fjernes Bestyrelse: Henrik Johannessen Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-18 tilføjes Vedtægter: 2020-09-18 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvænget 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2019-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvænget 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-11-03 fjernes Binavne: NOSI DESIGN ApS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Johannessen Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Munch, Henrik Johannessen Bruun, Henrik Kähler (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-31 fjernes Legale ejere: Jacob Munch, Henrik Johannessen Bruun (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvænget 3, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2015-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 60, 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-09-05)
Den 2015-09-05 tilføjes Hjemmeside: www.bruunmunch.com (offentliggjort 2015-09-05)
Den 2015-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bruunmunch.com (offentliggjort 2015-09-05)
Den 2015-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: jacob_munch@hotmail.com (offentliggjort 2015-09-05)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 60, 2., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-09-05)
Den 2014-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 91, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Jacob Munch, Henrik Johannessen Bruun (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Munch, Henrik Johannessen Bruun (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 91, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 90, 1. tv., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe, producere, distribuere og markedsføre kunst, herunder møbelkunst, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Navne: BRUUNMUNCH FURNITURE ApS (offentliggjort 2012-08-22)
Den 2012-08-21 fjernes Navne: NOSI DESIGN ApS (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2012-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2012-08-22 tilføjes Vedtægter: 2012-08-22 (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 90, 1. tv., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2010-10-19)
Den 2010-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Estlandsgade 10, 2. tv., 1724 København V (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2007-05-30 fjernes Bestyrelse: Jacob Munch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-22 tilføjes Bestyrelse: Gilbert Esrome Kuruneri (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-22 fjernes Bestyrelse: Casper Urhammer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-22 tilføjes Direktion: Henrik Johannessen Bruun (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-22 fjernes Direktion: Gilbert Esrome Kuruneri (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-22 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Estlandsgade 10, 2. tv., 1724 København V (offentliggjort 2006-03-10)
Den 2006-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 1, 2., 1153 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jacob_munch@hotmail.com (offentliggjort 2015-09-05)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 1, 2., 1153 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Bestyrelse: Casper Urhammer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Binavne: NOSI DESIGN ApS (offentliggjort 2019-11-04)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Gilbert Esrome Kuruneri (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-08-10)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: NOSI DESIGN ApS (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: NOSI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)