Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-08 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Interessenter: HUNDIGE CENTERVEJ, 2002 ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Navne: K/S SB PROJEKTER (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-03-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og udvikling med fast ejendom (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-02-11 tilføjes Navne: K/S SB PROJEKTER (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2013-02-10 fjernes Navne: K/S SCHAUMANN PROJEKTER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden alene, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-02-11 tilføjes Vedtægter: 2013-02-11 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2012-03-12 tilføjes Interessenter: HUNDIGE CENTERVEJ, 2002 ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2012-03-11 fjernes Interessenter: ØSTERBROGADE 110, 2002 ApS (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2011-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2011-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2011-02-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-02-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 tilføjes Interessenter: ØSTERBROGADE 110, 2002 ApS (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2010-05-25 fjernes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVNSVEJ 14-16 ApS (offentliggjort 2008-11-22)
Den 2008-11-03 tilføjes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVNSVEJ 14-16 ApS (offentliggjort 2008-11-22)
Den 2008-11-02 fjernes Interessenter: AMAGERBROGADE 62, 2002 ApS (offentliggjort 2005-08-05)
Den 2008-03-03 fjernes Bestyrelse: Benny Frost Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2007-09-03 tilføjes Bestyrelse: Benny Frost Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Kurt Benny Kahla (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Bestyrelse: Kurt Benny Kahla (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 fjernes Bestyrelse: Flemming Fredborg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-08-09)
Den 2006-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 135, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2006-05-08)
Den 2005-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 135, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Bestyrelse: Flemming Fredborg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2005-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-08 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2005-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Interessenter: AMAGERBROGADE 62, 2002 ApS (offentliggjort 2005-08-05)
Den 2005-07-08 tilføjes Navne: K/S SCHAUMANN PROJEKTER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2005-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2005-07-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2005-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)