Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Direktion | Hovedbranche | ||||
Revisor | Tegningsregel | Formål | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2005-07-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CSTM HOLDING ApS. (offentliggjort 2014-12-23)
Den 2021-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-10-14 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Direktion: Rudolph Christian Alexander Christiani (direktør) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-13 fjernes Direktion: Rudolph Christian Alexander Christiani (direktion) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i detailhandel og detailhandelsrelaterede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2014-03-05 tilføjes Vedtægter: 2014-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 fjernes Revisor: NB Revision v/Niels B. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Revisor: NB Revision v/Niels B. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2005-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-19 tilføjes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 fjernes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Legale ejere: Rudolph Christian Alexander Christiani (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2005-07-19 tilføjes Navne: CCL RETAIL ApS (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-07-19 tilføjes Reelle ejere: Rudolph Christian Alexander Christiani (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2005-07-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2005-07-19 tilføjes Revisor: NB Revision v/Niels B. Jensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 fjernes Revisor: NB Revision v/Niels B. Jensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Stiftere: HAVEMANN ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)