Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: CMC Finans ApS. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CMC Finans ApS. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vingårds Alle 51, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 1. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 1. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 4., 1260 København K (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning. (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-03 tilføjes Vedtægter: 2016-05-03 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-12-22 tilføjes Kontaktoplysninger: casper.hallas@gmail.com (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2013-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i værdipapirer samt at rådgive herom enten i eget regi eller gennem deltagelse i andre selskaber. (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2013-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-12 tilføjes Vedtægter: 2013-07-12 (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2013-07-12 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 29, 4., 1260 København K (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2012-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 63, 5., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 63, 5., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Direktion: Casper Hallas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 16.800,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Navne: CASHAL ApS (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Stiftere: Casper Hallas (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-19)
Den 2005-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Legale ejere: Casper Hallas (offentliggjort 2015-06-18)