Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Iben Linde | 10.12.2010 | 01.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ravn | 23.04.2008 | 30.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tomas Haagen | 03.10.2005 | 30.12.2016 | formand |
Morten Just Linde | 08.07.2005 | 30.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Frank Jakobsen | 08.07.2005 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |