Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bech | 28.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bech | 20.08.2009 | 16.08.2017 | direktion |
Jesper Kampmann | 10.06.2005 | 20.08.2009 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulla Birgitte Collet | 28.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bech | 28.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Holger Peter Ferdinand Johan Collet | 28.09.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Holger Peter Ferdinand Johan Collet | 10.06.2005 | 16.08.2017 | bestyrelse |
Ulla Birgitte Collet | 10.06.2005 | 16.08.2017 | bestyrelse |
Søren Bech | 10.06.2005 | 16.08.2017 | bestyrelse |