Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 17, 3. tv., 1110 København K (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 130, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: afrom@afrom.dk (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2014-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Selected Invest A/S. (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2014-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRENDFIRST ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Selected Invest A/S. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selected Invest A/S. (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Projektselskabet Kelleris ApS. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Birkehegnet ApS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2021-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Deus Machina ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-09 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-09 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-22 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2014-12-22 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 130, 4. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2014-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 180, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Legale ejere: Alexander From, Valdemar From (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2012-01-01 tilføjes Reelle ejere: Alexander From, Valdemar From (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2011-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med antikvitet, ejendomme, tøj, værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Vedtægter: 2011-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Direktion: Alexander From (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 fjernes Direktion: Jannie From (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 180, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2009-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Johannes V. Jensens Alle 52, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-10-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre husholdningsartikler (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2005-10-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johannes V. Jensens Alle 52, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Jannie From (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: SELECTED ApS (offentliggjort 2005-07-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: Jannie From (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)