Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 1993-09-20 sletter virksomheden Ejerskaber: HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTFIRMA I/S BYPLANARKITEKTER M.A.A.. (offentliggjort 2010-01-20)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 tilføjes Vedtægter: 2011-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 tilføjes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgmester Jensens Allé 22, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-07-27)
Den 2010-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 32, 1101 København K (offentliggjort 2009-09-21)
Den 2009-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 32, 1101 København K (offentliggjort 2009-09-21)
Den 2009-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Auroravej 45, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auroravej 45, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Berith Mavrommatis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Legale ejere: Berith Mavrommatis (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: BM-PLANLÆGNING AF 1. JULI 2OO5 ApS (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-07-01 tilføjes Reelle ejere: Berith Mavrommatis (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: Berith Mavrommatis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)