Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Vedtægter | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Tegningsregel | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Legale ejere: Trajche Kralev (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Styrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Styrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-03-04 tilføjes Vedtægter: 2022-03-04 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-06-01 tilføjes Navne: CAFÉ 2021 ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 fjernes Navne: CAFÉ SØNDERSTRAND ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Per Horup (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Bjarne Jønson Buthler (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-22 fjernes Direktion: Martin Emil Castro Fuhlendorff (direktør) (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Bjarne Jønson Buthler (direktør) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 fjernes Direktion: Peter Steen Rohrberg (direktør) (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-06 tilføjes Bestyrelse: Tommy Smed Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 fjernes Bestyrelse: Vicki Annlouise Damgård-Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-02-06 tilføjes Direktion: Martin Emil Castro Fuhlendorff (direktør) (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 fjernes Direktion: Jens Rørmann Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-05-12 tilføjes Bestyrelse: Vicki Annlouise Damgård-Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-05-12 tilføjes Direktion: Jens Rørmann Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-05-12 fjernes Direktion: Per Horup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-12 tilføjes Vedtægter: 2016-05-12 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Legale ejere: HB Aabenraa A/S (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2008-12-18 tilføjes Reelle ejere: Per Horup (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2008-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2008-12-18 tilføjes Vedtægter: 2008-12-18 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Styrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Styrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-07 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 fjernes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-08-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2005-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Styrtom Skovvej 12, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-04 tilføjes Direktion: Per Horup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Navne: CAFÉ SØNDERSTRAND ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2005-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-04 tilføjes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Stiftere: HB Aabenraa A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-11)
Den 2005-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)