Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 35-37, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-07 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Legale ejere: GJ HOLDING RØDKÆRSBRO ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Navne: KERNE-BAGERIET ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Reelle ejere: Gitte Jensen, John Nielsen (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Stiftere: GJ HOLDING RØDKÆRSBRO ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-20 Statstidende Dekret
Den 2021-06-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-15 fjernes Direktion: Gitte Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-31 fjernes Revisor: DAMGAARD & ENEVOLDSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er bagerivirksomhed. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2010-07-29 tilføjes Navne: KERNE-BAGERIET ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2010-07-28 fjernes Navne: KONDITOR BAGER RØDKÆRSBRO ApS (offentliggjort 2005-07-07)
Den 2010-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2010-07-29 tilføjes Vedtægter: 2010-07-29 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 35-37, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 35-37, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2005-10-05)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 35-37, 8840 Rødkærsbro (offentliggjort 2005-10-05)
Den 2005-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 46, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-08 tilføjes Hovedbranche: Bagerforretninger (offentliggjort 2005-08-15)
Den 2005-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 46, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-07 tilføjes Direktion: Gitte Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-07 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Legale ejere: GJ HOLDING RØDKÆRSBRO ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Navne: KONDITOR BAGER RØDKÆRSBRO ApS (offentliggjort 2005-07-07)
Den 2005-07-07 tilføjes Reelle ejere: Gitte Jensen, John Nielsen (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Revisor: DAMGAARD & ENEVOLDSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-07 tilføjes Stiftere: GJ HOLDING RØDKÆRSBRO ApS (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2005-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-28)