Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hasse Ekdahl Frederiksen | 10.08.2007 | 30.04.2013 | direktion |
Lars Søholm Knudsen | 24.10.2006 | 10.08.2007 | direktion |
Jan Mulvad | 10.03.2006 | 24.10.2006 | direktion |
Lars Dennis Damgaard | 07.07.2005 | 16.03.2006 | direktion |
Lars Hjersing Olesen | 07.07.2005 | 10.03.2006 | direktion |