Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Bestyrelse | Direktion | Dekret | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gryderupvej 210, 4242 Boeslunde (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-06 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Kontaktoplysninger: mrl@varmecenteret.dk (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Navne: VARMECENTRET ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Reelle ejere: Søren Birger Sørensen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Stiftere: VARMECENTERET HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-15 fjernes Legale ejere: SAM HOLDING, SLAGELSE ApS (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2020-12-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 fjernes Bestyrelse: Agron Dzeljadini (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-24 fjernes Direktion: Søren Birger Sørensen (direktion) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 Statstidende Dekret
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Birger Sørensen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Agron Dzeljadini (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-01 tilføjes Reelle ejere: Agron Dzeljadini (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2019-08-01 fjernes Reelle ejere: Margit Rask Larsen, Søren Birger Sørensen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-31 fjernes Reelle ejere: Agron Dzeljadini (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2017-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-05-07 fjernes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Revisor: DM revisionsfirma af 1993, registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2015-02-10 fjernes Revisor: NYGADES REVISIONS KONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-18 tilføjes Revisor: NYGADES REVISIONS KONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-01-18 fjernes Revisor: BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gryderupvej 210, 4242 Boeslunde (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2009-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-01 tilføjes Legale ejere: SAM HOLDING, SLAGELSE ApS (offentliggjort 2021-02-07)
Den 2008-08-01 tilføjes Reelle ejere: Agron Dzeljadini, Margit Rask Larsen, Søren Birger Sørensen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Bestyrelse: Agron Dzeljadini (bestyrelse) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2007-12-31 fjernes Bestyrelse: Claus Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2005-09-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2006-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2006-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2006-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2006-07-10 tilføjes Vedtægter: 2006-07-10 (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-21 tilføjes Direktion: Søren Birger Sørensen (direktion) (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2006-04-21 fjernes Direktion: Henrik Rubinke (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mrl@varmecenteret.dk (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2005-09-06)
Den 2005-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Friggasvej 73, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friggasvej 73, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 tilføjes Bestyrelse: Claus Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-07-06 tilføjes Direktion: Henrik Rubinke (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-06 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2005-09-26)
Den 2005-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-07-06 tilføjes Navne: VARMECENTRET ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2005-07-06 tilføjes Revisor: BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-07-06 tilføjes Stiftere: VARMECENTERET HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-29)