Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Poulsen | 18.03.2014 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bente Heiberg | 07.09.2006 | 18.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hald Kimø | 23.06.2005 | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hald | 23.06.2005 | 30.12.2022 | formand |
Nicolai Glad | 23.06.2005 | 07.09.2006 | bestyrelsesmedlem |