Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Hald Kimø | 30.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Hald | 20.10.2020 | 30.12.2022 | adm. dir |
Nicolai Glad | 29.11.2019 | 20.10.2020 | direktør |
Torben Hald Kimø | 01.06.2019 | 29.11.2019 | direktør |
Tommas Martin Mogensen | 01.03.2016 | 01.03.2017 | direktør |
Lars Vibe Ringsted | 27.08.2008 | 31.05.2019 | direktør |
Torben Hald Kimø | 23.06.2005 | 27.08.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Poulsen | 11.11.2020 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hald | 29.11.2019 | 30.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hald Kimø | 29.11.2019 | 30.12.2022 | formand |
Nicolai Glad | 29.11.2019 | 11.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Poulsen | 18.03.2014 | 29.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bente Heiberg | 07.09.2006 | 18.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hald Kimø | 23.06.2005 | 28.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hald | 23.06.2005 | 28.11.2019 | formand |
Nicolai Glad | 23.06.2005 | 07.09.2006 | bestyrelsesmedlem |