Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2005-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: BEST MUSIC A/S. (offentliggjort 2018-04-27)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-13 fjernes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2018-09-10 tilføjes Kontaktoplysninger: normand.trading@gmail.com (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: larsbonormand@gmail.com (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-06-22 tilføjes Binavne: Pro Piano Holding ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg, produktion, handel og industri samt deraf følgende virksomhed. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Navne: Normand Trading ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 fjernes Navne: PRO PIANO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høbjerg Hegn 36, 3200 Helsinge (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Blovstrød Teglværksvej 3, 3450 Allerød (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Kontaktoplysninger: larsbonormand@gmail.com (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: Barrett revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blovstrød Teglværksvej 3, 3450 Allerød (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2009-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2009-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Vedtægter: 2009-10-16 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2008-02-08 fjernes Direktion: Kurt Morits Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2006-01-09)
Den 2006-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2005-12-23)
Den 2005-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevænget 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2005-12-23)
Den 2005-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 198, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Allé 198, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Direktion: Kurt Morits Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Legale ejere: Lars-Bo Juul Normand (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-06-30 tilføjes Navne: PRO PIANO HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Reelle ejere: Lars-Bo Juul Normand (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2005-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Stiftere: Lars-Bo Juul Normand, Kurt Morits Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-06)
Den 2005-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)