Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Egvang | 05.11.2009 | 30.05.2011 | direktion |
Søren Hahnemann | 27.06.2008 | 05.11.2009 | direktion |
Martin Egvang | 09.09.2005 | 27.06.2008 | direktion |
Klaus Søgaard | 01.07.2005 | 09.09.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Søgaard | 01.07.2005 | 09.09.2005 | bestyrelse |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 01.07.2005 | 09.09.2005 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 01.07.2005 | 09.09.2005 | formand |