Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tomas Thobias Hellum | 08.11.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Gliskov Kristensen | 12.10.2005 | 08.11.2006 | direktør |
Klaus Søgaard | 01.07.2005 | 12.10.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sven Hauge | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Frøland | 22.06.2022 | formand |
Tomas Thobias Hellum | 01.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Frøland | 23.09.2020 | 21.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lene Vibjerg | 25.01.2019 | 22.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Preben Gamst | 01.11.2015 | 23.09.2020 | formand |
Carsten Rosendal Andersen | 01.11.2015 | 20.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Søgaard | 01.07.2005 | 12.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 01.07.2005 | 12.10.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 01.07.2005 | 12.10.2005 | formand |