Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Næs 5 a., 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-04 fjernes Navne: FUGLSANG SØ A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-03-01 fjernes Bestyrelse: Jens Heimburger (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Øhlenschlæger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-16 fjernes Direktion: Jesper Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Næs 5 a., 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 74, 8000 Århus C (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2008-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, samt al virksomhed som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Vedtægter: 2008-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2007-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 74, 8000 Århus C (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 13, 8000 Århus C (offentliggjort 2005-12-08)
Den 2006-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 13, 8000 Århus C (offentliggjort 2005-12-08)
Den 2005-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevangen 24-26, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevangen 24-26, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2005-11-18)
Den 2005-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Øhlenschlæger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 fjernes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Direktion: Jesper Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2005-11-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-18 tilføjes Navne: FUGLSANG SØ A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-11-17 fjernes Navne: KR 434 A/S (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-11-18 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-18 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Kim Ketelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: KR 434 A/S (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)