Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Bjerre Overgaard | 01.09.2011 | 18.10.2013 | direktion |
Brian Ahmt Larsen | 10.12.2010 | 01.09.2011 | direktion |
Helle Friis Nielsen | 22.03.2010 | 10.12.2010 | direktion |
Niels Elmo Jensen | 09.03.2009 | 22.03.2010 | direktion |
Per Andersen | 01.10.2007 | 09.03.2009 | adm. dir |
Bitten Elling | 09.03.2006 | 01.10.2007 | adm. dir |
Hans Leif Christensen | 17.10.2005 | 09.03.2006 | direktion |
Caroline Sundorph Pontoppidan | 01.07.2005 | 17.10.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gyrithe Juel Grindsted | 09.03.2009 | 18.10.2013 | bestyrelse |
Per Andersen | 01.10.2007 | 09.03.2009 | bestyrelse |
Niels Elmo Jensen | 09.05.2006 | 18.10.2013 | bestyrelse |
Bitten Elling | 09.03.2006 | 01.10.2007 | bestyrelse |
Connie Højrup | 09.03.2006 | 09.05.2006 | bestyrelse |
Niels Lihn Jørgensen | 17.10.2005 | 18.10.2013 | formand |
Lars Ingemann Nielsen | 17.10.2005 | 09.03.2006 | bestyrelse |
Hans Leif Christensen | 17.10.2005 | 09.03.2006 | bestyrelse |