Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2005-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: FLAIR ApS. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2024-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 11. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Direktion: Jette Lund (direktør) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-29 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Kontaktoplysninger: flair@lund.mail.dk (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Legale ejere: Jette Lund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Navne: FLAIR HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Reelle ejere: Jette Lund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Stiftere: Jette Lund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 11. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 11. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 11. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: flair@lund.mail.dk (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2017-01-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2016-01-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2015-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2015-09-24 tilføjes Vedtægter: 2015-09-24 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 tilføjes Legale ejere: Jette Lund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-08-15 tilføjes Reelle ejere: Jette Lund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive handel, håndværk, industri, køb og salg og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2005-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-08-08 tilføjes Navne: FLAIR HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-08-07 fjernes Navne: FLAIR HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-08-08 tilføjes Vedtægter: 2005-08-08 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2005-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-08-07 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 7000 Fredericia (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2005-06-29 tilføjes Direktion: Jette Lund (direktør) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-29 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Navne: FLAIR HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Stiftere: Jette Lund (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-29)