Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 19, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Direktion: Lissi Nelson (direktør) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Legale ejere: Lissi Nelson (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Navne: JUST NELCO ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Reelle ejere: Lissi Nelson (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Revisor: Danrevi Løgstør, ved Jens H. Hedegaard (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Stiftere: David John Nelson (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Revisor: Danrevi Løgstør, ved Jens H. Hedegaard (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2022-01-01 fjernes Revisor: Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-08 tilføjes Reelle ejere: Lissi Nelson (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandværksvej 19, 9690 Fjerritslev (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2010-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 6, 9670 Løgstør (offentliggjort 2009-07-07)
Den 2009-05-12 tilføjes Direktion: Lissi Nelson (direktør) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2009-05-12 fjernes Direktion: David John Nelson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 6, 9670 Løgstør (offentliggjort 2009-07-07)
Den 2008-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 46, 9670 Løgstør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 46, 9670 Løgstør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 46, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-04 tilføjes Legale ejere: Lissi Nelson (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordgade 46, 9670 Løgstør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: David John Nelson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, fast ejendom og andre investeringsobjekter. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: JUST NELCO ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: David John Nelson (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Vedtægter: 2005-07-01 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-14)