Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Revisor | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ERLIKA HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PEHA Invest ApS. (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fyensgade 42 ApS. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Peha Invest BG ApS, Lisbeth Simonsen Pelle, Erik Bent Hansen (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Lisbeth Simonsen Pelle, Erik Bent Hansen, Peha Invest BG ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-11-29 tilføjes Legale ejere: Peha Invest BG ApS (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: Peha Invest BG EOOD (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-07-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Peha Invest BG EOOD (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: PEHA Holdings Ltd (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Michael Pelle Hansen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: PEHA Holdings Ltd (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: PEHA Holdings Ltd (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 353.108,00 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-08-08 tilføjes Legale ejere: PEHA Holdings Ltd, Lisbeth Simonsen Pelle, Erik Bent Hansen (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2014-08-08 tilføjes Vedtægter: 2014-08-08 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 176.554,00 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2013-05-31 tilføjes Direktion: Erik Bent Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bundgårdsvej 60, 9000 Aalborg (offentliggjort 2010-04-27)
Den 2010-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-09-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-03 fjernes Revisor: VEDSTED HOLDING, SKØRPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elisabethsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-09-14)
Den 2005-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Direktion: Lisbeth Simonsen Pelle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-08 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-08 tilføjes Navne: LPEH ApS (offentliggjort 2005-09-14)
Den 2005-09-07 fjernes Navne: PBH 28.705 ApS (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-09-08 tilføjes Revisor: VEDSTED HOLDING, SKØRPING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: PBH 28.705 ApS (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-04)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)