Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SKYT STRIKVARER ApS. (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2016-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Det Vide Hus 2016 ApS. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gåsdalvej 12, 6920 Videbæk (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Orebygårdvej 3-5, 7400 Herning (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 tilføjes Vedtægter: 2018-06-14 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 fjernes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orebygårdvej 3-5, 7400 Herning (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2014-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 9, 4., 7400 Herning (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalandele i Skyt Strikvarer ApS, samt at eje kapitalandele i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 252.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: Søren Nikolaj Skyt (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Nikolaj Skyt (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2011-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Vedtægter: 2011-07-01 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2010-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2010-12-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2010-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglsang Allé 9, 4., 7400 Herning (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2010-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 19, 1. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2008-09-01 fjernes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 19, 1. th., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Direktion: Søren Nikolaj Skyt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Navne: SKYT HOLDING HERNING ApS (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2005-07-01 tilføjes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Stiftere: Søren Nikolaj Skyt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)