Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Adam Nederby Falbert | 27.10.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Viuff | 01.03.2011 | 15.10.2014 | direktør |
Kim Bøttger | 15.08.2007 | 17.10.2014 | direktør |
Gitte Viggosson | 10.05.2006 | 14.08.2007 | direktør |
Torsteinn Freyr Viggosson | 30.06.2005 | 10.05.2006 | direktør |