Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kousgaard Mikkelsen | 05.12.2008 | 01.08.2021 | direktør |
Jens Heimburger | 01.07.2005 | 05.12.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Dahl Bonde | 02.06.2015 | 01.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Preben Andersen | 05.12.2008 | 01.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kousgaard Mikkelsen | 10.05.2006 | 02.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Kolding | 01.07.2005 | 01.08.2021 | formand |
Jens Heimburger | 01.07.2005 | 05.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Skouboe | 01.07.2005 | 10.05.2006 | bestyrelsesmedlem |