Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birthe Nymann Jensen | 28.05.2020 | 09.11.2021 | direktør |
Bjarne Bech Jensen | 20.06.2005 | 03.05.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Bech Jensen | 20.06.2005 | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Wagner | 20.06.2005 | 19.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Nymann Jensen | 20.06.2005 | 19.10.2015 | formand |