Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2014-11-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2014-11-19 tilføjes Vedtægter: 2014-11-19 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2014-11-19 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjorterodsvej 16, 8500 Grenaa (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2008-10-08 fjernes Revisor: CityRevision, Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2008-02-15 tilføjes Legale ejere: AJK HOLDING GRENAA ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-02-15 tilføjes Reelle ejere: Frank Jørgen Larsen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-26 tilføjes Vedtægter: 2006-06-26 (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2005-06-29 tilføjes Direktion: Frank Jørgen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Navne: ØSTSHIP - UDLEJNINGSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2005-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2005-06-29 tilføjes Revisor: CityRevision, Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Stiftere: Frank Jørgen Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2005-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)