Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian Winthers Vej 44, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 104, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2005-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: STORCK ERHVERV ApS. (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2009-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIPARKEN NORD 1, SKODBORG APS. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2010-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANPARTSSELSKABET AF 14. DECEMBER 2007. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2017-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 2. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2023-09-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 92.800,00 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-08-19 tilføjes Legale ejere: Jørn Peter Storck, Henrik Storck, Søren Storck (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-18 fjernes Legale ejere: Jørn Peter Storck, Henrik Storck, Søren Storck (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-19 tilføjes Reelle ejere: Jørn Peter Storck, Henrik Storck, Søren Storck (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-18 fjernes Reelle ejere: Jørn Peter Storck (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-19 tilføjes Vedtægter: 2019-08-19 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-12-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-12-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 104, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 104, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: joernstorck@outlook.dk (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2017-01-02 fjernes Kontaktoplysninger: joernstorck@gmail.com (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 104, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 16, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-10-25 tilføjes Kontaktoplysninger: joernstorck@gmail.com (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2010-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 16, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2010-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ekkodalen 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2009-02-21)
Den 2010-05-28 tilføjes Legale ejere: Jørn Peter Storck, Henrik Storck, Søren Storck (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2010-05-28 tilføjes Reelle ejere: Jørn Peter Storck (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2009-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekkodalen 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2009-02-21)
Den 2009-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 121, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2007-11-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 121, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Direktion: Jørn Peter Storck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2005-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Navne: STORCK HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2005-06-29 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I KOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Stiftere: Jørn Peter Storck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-29 tilføjes Vedtægter: 2005-06-29 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2005-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-29)
Den 2005-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)