Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjarkesvej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-28 fjernes Direktion: Ib Ussing Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-28 fjernes Navne: USC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Revisor: I/S AF 17. OKTOBER, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Stiftere: Jens Hakon Christensen, Ib Ussing Andersen, Henrik Søderlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjarkesvej 5, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Direktion: Ib Ussing Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i North Sails Europe A/S samt virksomhed som efter direktionens skøn erbeslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Navne: USC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Revisor: I/S AF 17. OKTOBER, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Stiftere: Jens Hakon Christensen, Ib Ussing Andersen, Henrik Søderlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Vedtægter: 2005-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)