Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Jessen Jørgensen(virk.: 6) | 0 % | 16,67 % | 16,67 % | 33,33 % |
Ove Bjerregaard(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Peter Petersen(virk.: 7) | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 42,86 % |
Lars Nielsen(virk.: 14) | 21,43 % | 28,57 % | 28,57 % | 42,86 % |
Kenneth Rosvang Guldbjerg(virk.: 7) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % |
Nikolaj Frederik Wickenberg Linneballe(virk.: 15) | 0 % | 6,67 % | 6,67 % | 26,67 % |
Lars Koed Lauritzen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Ane Christina Simonsen(virk.: 5) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Dion Rosvang Guldbjerg(virk.: 7) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 42,86 % |
Caroline Hellesen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Pct. | 14,76 % | 19,05 % | 19,05 % | 39,53 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Caroline Hellesen | ||
Peter Petersen | 15.05.2000 | Løngangsgade 24G, 3400 Hillerød |
Lars Jessen Jørgensen | 01.07.2002 | Englodden 11, 2500 Valby |
Ane Christina Simonsen | 05.12.2011 | Thad Jones Vej 10, 2450 København SV |
Dion Rosvang Guldbjerg | 01.04.2012 | Orkidevej 6, 4030 Tune |
Lars Koed Lauritzen | ||
Nikolaj Frederik Wickenberg Linneballe | 01.07.2015 | Holmevej 31B, 2830 Virum |
Lars Nielsen | 01.10.2016 | Roarsvej 3, 2000 Frederiksberg |
Kenneth Rosvang Guldbjerg | ||
Ove Bjerregaard | 15.06.2020 | Utterslevvej 7, 2400 København NV |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 26.09.2017 og angivet som gældende fra 01.01.2015 (404 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Jessen Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ove Bjerregaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peter Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Lars Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Kenneth Rosvang Guldbjerg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nikolaj Frederik Wickenberg Linneballe(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Lars Koed Lauritzen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ane Christina Simonsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dion Rosvang Guldbjerg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Caroline Hellesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 3 % | 36 % | 20 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Jessen Jørgensen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 1 | 5 |
Ove Bjerregaard(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 3 | 0 |
Peter Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 1 | 5 |
Lars Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 10 | 3 | 8 |
Kenneth Rosvang Guldbjerg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 1 | 5 |
Nikolaj Frederik Wickenberg Linneballe(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 8 |
Lars Koed Lauritzen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 3 |
Ane Christina Simonsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 6 | 0 | 4 |
Dion Rosvang Guldbjerg(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 6 | 1 | 5 |
Caroline Hellesen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 26 | 39 | 11 | 43 |
Pct. | 22 % | 33 % | 9 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |