Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-13 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2013-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 fjernes Bestyrelse: Jens Schaumann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 fjernes Interessenter: HUNDIGE CENTERVEJ, 2002 ApS (offentliggjort 2012-03-20)
Den 2013-02-14 fjernes Navne: K/S KONGEVEJEN 25, BIRKERØD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udvikle ejendommen beliggende: Matr.nr. 7AA, Birkerød by, Birkerød Kongevejen 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Interessenter: HUNDIGE CENTERVEJ, 2002 ApS (offentliggjort 2012-03-20)
Den 2012-03-12 fjernes Interessenter: ØSTERBROGADE 110, 2002 ApS (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2012-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden alene, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Vedtægter: 2012-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 28, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-07-21)
Den 2011-02-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-26 tilføjes Interessenter: ØSTERBROGADE 110, 2002 ApS (offentliggjort 2010-07-26)
Den 2010-05-25 fjernes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVNSVEJ 14-16 ApS (offentliggjort 2008-11-22)
Den 2008-11-03 tilføjes Interessenter: EJENDOMSSELSKABET KØBENHAVNSVEJ 14-16 ApS (offentliggjort 2008-11-22)
Den 2008-11-02 fjernes Interessenter: AMAGERBROGADE 62, 2002 ApS (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2008-03-03 fjernes Bestyrelse: Benny Frost Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-05)
Den 2007-09-03 tilføjes Bestyrelse: Benny Frost Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Bestyrelse: Kurt Benny Kahla (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Bestyrelse: Kurt Benny Kahla (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 fjernes Bestyrelse: Flemming Fredborg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-05)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-07-21)
Den 2006-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 135, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 135, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Bestyrelse: Flemming Fredborg Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Interessenter: AMAGERBROGADE 62, 2002 ApS (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2005-06-22 tilføjes Navne: K/S KONGEVEJEN 25, BIRKERØD (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-07-27)
Den 2005-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)