Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Mammen | 24.01.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Harm Mammen | 24.06.2005 | 24.01.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Vivi Festersen Mammen | 23.02.2022 | formand |
Harm Mammen | 24.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Steffan Mammen | 24.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Claus Mammen | 24.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Møllerbo | 08.07.2014 | 01.01.2022 | formand |
Vivi Festersen Mammen | 24.06.2005 | 22.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Johnsen Mammen | 24.06.2005 | 09.10.2014 | bestyrelsesmedlem |