Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-28 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Navne: MP-AX I INVEST ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Stiftere: MYCO ApS, KINONDO INVEST ApS, FRIGAST A/S (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2016-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2016-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-02 fjernes Direktion: Povl Christian Lütken Frigast (direktion) (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-11-14 fjernes Direktion: Jacob Christian Nielsen Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2009-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 650.096,62 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2009-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2009-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2009-12-16 tilføjes Vedtægter: 2009-12-16 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 649.845,88 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 642.453,46 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 632.268,49 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-29 fjernes Direktion: Henrik Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 631.127,42 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 629.893,68 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 628.419,78 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 tilføjes Direktion: Henrik Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 fjernes Direktion: Vilhelm Eigil Hahn-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 569.580,06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 501.361,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 406.643,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 175.293,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 157.387,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 132.520,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Direktion: Vilhelm Eigil Hahn-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-28 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Navne: MP-AX I INVEST ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Stiftere: MYCO ApS, KINONDO INVEST ApS, FRIGAST A/S (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2005-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-05)