Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | xbrl | Kapital | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkel Alle 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Bestyrelse: Lars Hardboe Galsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Bibranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Binavne: W.A.V. A/S, TT DENMARK A/S, TRIP TRAP FURNITURE A/S, TRIP TRAP + A/S, SKAGERAK + A/S, BARRIERE A/S, TRIP TRAP Denmark A/S, VHS2020 A/S, Trip Trap Butik A/S, Skagerak Store A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Direktion: Josef Theodor Kaiser (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-22 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Hjemmeside: www.skagerak.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Kontaktoplysninger: hello@skagerak.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Legale ejere: FRITZ HANSEN A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Navne: Skagerak Denmark A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Stiftere: BPH SCAGLEITTI A/S, BPH A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkel Alle 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hjemmeside: www.skagerak.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-05 fjernes Hjemmeside: www.skagerak.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@skagerak.com (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: hello@skagerak.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-04-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Torp Madsen (formand) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-04-18 fjernes Bestyrelse: Josef Theodor Kaiser (formand) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-19 tilføjes Direktion: Josef Theodor Kaiser (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-04-19 fjernes Direktion: Jesper Panduro (direktør) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-01-05 tilføjes Bestyrelse: Josef Theodor Kaiser (formand) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-05 fjernes Bestyrelse: Jesper Panduro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-05 tilføjes Legale ejere: FRITZ HANSEN A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-01-05 fjernes Legale ejere: BPH A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-01-05 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-01-05 fjernes Reelle ejere: Jesper Panduro (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-02-23 tilføjes Bestyrelse: Jonas Olsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-13 tilføjes Hjemmeside: www.skagerak.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@skagerak.dk (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@skagerak.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 900.000,00 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2019-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@skagerak.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2019-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@triptrap.dk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-31 tilføjes Legale ejere: BPH A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: BPH A/S (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-10-31 tilføjes Reelle ejere: Jesper Panduro (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2019-10-30 fjernes Reelle ejere: Jesper Panduro (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Hjort (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-17 tilføjes Binavne: VHS2020 A/S, Trip Trap Butik A/S, Skagerak Store A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-01-17 tilføjes Vedtægter: 2018-01-17 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hjort (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion og investering samt hermed beslægtet virksomhed samt i sin virksomhed og drift at have væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Vedtægter: 2016-06-30 (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Binavne: TRIP TRAP Denmark A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2016-03-01 tilføjes Navne: Skagerak Denmark A/S (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-29 fjernes Binavne: SKAGERAK DENMARK A/S (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-02-29 fjernes Navne: TRIP TRAP DENMARK A/S (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-09 tilføjes Reelle ejere: Jesper Panduro (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-20 tilføjes Legale ejere: BPH A/S (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion og investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2012-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 850.000,00 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2012-10-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2012-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2012-10-12 tilføjes Vedtægter: 2012-10-12 (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2012-10-11 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Panduro (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Purup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvestvej 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2012-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 11, 9560 Hadsund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Purup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-06-30 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-22 fjernes Bestyrelse: Morten Sonne Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-22 fjernes Direktion: Anders Bundgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-22 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2010-04-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@triptrap.dk (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-03 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 11, 9560 Hadsund (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 11, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 765.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-23 tilføjes Bestyrelse: Morten Sonne Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-23 fjernes Bestyrelse: Peter Leschly (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-07 tilføjes Navne: TRIP TRAP DENMARK A/S (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-07-06 fjernes Navne: TTD A/S (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2005-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2005-07-01 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 11, 9560 Hadsund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-22 tilføjes Bestyrelse: Peter Leschly (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-22 tilføjes Binavne: SKAGERAK DENMARK A/S, W.A.V. A/S, TT DENMARK A/S, TRIP TRAP FURNITURE A/S, TRIP TRAP + A/S, SKAGERAK + A/S, BARRIERE A/S (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2005-06-22 tilføjes Direktion: Anders Bundgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2005-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-22 (offentliggjort 2023-03-13)