Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2005-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DAMEHUSET AABENRAA A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: AASKOV MODETØJ A/S. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AASKOV MODETØJ A/S. (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 39, st., 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 39, st., 6100 Haderslev (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 39, st., 6100 Haderslev (offentliggjort 2005-08-12)
Den 2005-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje Damehuset Aabenraa A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Navne: S.E. AASKOV HOLDING A/S (offentliggjort 2005-11-11)
Den 2005-11-10 fjernes Navne: ASKOV HOLDING A/S (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 tilføjes Vedtægter: 2005-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 39, st., 6100 Haderslev (offentliggjort 2005-08-12)
Den 2005-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 14, 3., 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 14, 3., 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Bestyrelse: Grethe Ullerup Aaskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Direktion: Svend Erik Villadsen Aaskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Legale ejere: Grethe Ullerup Aaskov, Svend Erik Villadsen Aaskov (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2005-06-14 tilføjes Navne: ASKOV HOLDING A/S (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-06-14 tilføjes Reelle ejere: Grethe Ullerup Aaskov, Svend Erik Villadsen Aaskov (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2005-06-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-14 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Stiftere: Svend Erik Villadsen Aaskov, Grethe Ullerup Aaskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-07-20)
Den 2005-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)