Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-07-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØRGENSEN OG ANDERSEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2013-04-25 sletter virksomheden Ejerskaber: TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET JØRGENSEN OG ANDERSEN ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET JØRGENSEN OG ANDERSEN ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2019-10-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-10-20 fjernes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-10-28 tilføjes Revisor: BRØNSHØJ REVISION ApS GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2014-10-28 fjernes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejstrup Alle 11, 2770 Kastrup (offentliggjort 2008-08-19)
Den 2008-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsten Alle 28, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-23 tilføjes Vedtægter: 2005-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsten Alle 28, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-28 tilføjes Direktion: Per Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Legale ejere: Per Andersen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-06-28 tilføjes Navne: P. OG K. ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2005-06-28 tilføjes Reelle ejere: Per Andersen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2005-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-06-28 tilføjes Revisor: REVISOR HANS BEIER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Stiftere: Per Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-28)
Den 2005-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)