Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investeringer i værdipapirer mv. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 tilføjes Navne: INHAND ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-28 fjernes Navne: INHAND statsautoriseret revisor ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-29 tilføjes Vedtægter: 2022-12-29 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-12-28 fjernes Binavne: INHAND ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2015-02-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Konsulenthuset af 2016 ApS. (offentliggjort 2021-07-16)
Den 2021-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SR HANS OLSEN ApS. (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-19 tilføjes Binavne: INHAND ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-04-18 tilføjes Navne: INHAND statsautoriseret revisor ApS (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-04-17 fjernes Navne: INHAND ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-18 tilføjes Vedtægter: 2021-04-18 (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2021-04-17 tilføjes Legale ejere: SR HANS OLSEN Holding ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-17 fjernes Legale ejere: Henrik Bjerrum Jørgensen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-16 fjernes Legale ejere: SR HANS OLSEN Holding ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-17 tilføjes Reelle ejere: Hans Olsen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-17 fjernes Reelle ejere: Henrik Bjerrum Jørgensen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-16 fjernes Reelle ejere: Hans Olsen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-28 tilføjes Legale ejere: SR HANS OLSEN Holding ApS, Henrik Bjerrum Jørgensen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2017-05-27 fjernes Legale ejere: SR HANS OLSEN Holding ApS (offentliggjort 2017-06-04)
Den 2017-05-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bjerrum Jørgensen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2016-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyttekrogen 10, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsminde 63, 2670 Greve (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsminde 63, 2670 Greve (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2015-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hastings Alle 20, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-14)
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i værdipapirer, virksomheder, ejendomme mv. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2013-06-28 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 09.03.2004 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-04-22 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 09.03.2004 ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-04-22 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: SR HANS OLSEN Holding ApS (offentliggjort 2017-06-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hastings Alle 20, 2670 Greve (offentliggjort 2015-02-14)
Den 2005-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogårdsvej 24, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 tilføjes Navne: INHAND ApS (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2005-07-05 fjernes Navne: H. OLSEN INVEST ApS (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogårdsvej 24, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-21 tilføjes Binavne: H. OLSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Direktion: Hans Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-21 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Navne: H. OLSEN INVEST ApS (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-06-21 tilføjes Reelle ejere: Hans Olsen (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2005-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Stiftere: Hans Olsen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2005-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-27)
Den 2005-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)