Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Søgaard Lodberg | 28.07.2010 | 19.10.2012 | adm. dir |
Peter Pedersen | 10.06.2005 | 28.07.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Ove Lysemose | 01.10.2011 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Tobias Rohde Pedersen | 02.03.2011 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Emil Rohde Pedersen | 28.07.2010 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Michael Søgaard Lodberg | 30.03.2007 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Kim Larsen | 30.03.2007 | 19.10.2012 | bestyrelse |
Klaus Gregorius | 30.03.2007 | 19.10.2012 | formand |
Per Thykjær Justesen | 10.06.2005 | 01.10.2011 | bestyrelse |
Peter Pedersen | 10.06.2005 | 02.03.2011 | bestyrelse |
Mai-Britt Pedersen | 10.06.2005 | 30.03.2007 | formand |