Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Rukiye Kümür | 25.09.2023 | 15.04.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Mert Can Kömür | 01.02.2021 | 16.04.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ergin Kömür | 18.11.2016 | 31.01.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Hasan Kümür | 18.11.2015 | 25.09.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Hasan Kümür | 16.11.2015 | 17.11.2015 | 100,00% | 100,00 % |