Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Binavne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-21 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Hjemmeside: www.l-r.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: sf@advokatfirmaet-fosvig.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Legale ejere: PR HOLDING II ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Navne: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Per Eriksen (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Stiftere: LYNGEN EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: sf@advokatfirmaet-fosvig.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@l-r.dk (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-08-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-08-12 tilføjes Navne: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-08-11 fjernes Navne: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-08-12 tilføjes Vedtægter: 2021-08-12 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-12 fjernes Direktion: Per Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive konsulent virksomhed og dertil naturligt tilknyttet aktiviteter. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2019-10-13 fjernes Binavne: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Navne: LYNGEN REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@l-r.dk (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2015-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2015-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-22 fjernes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-11 tilføjes Revisor: BJ Administration ApS (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2014-03-11 fjernes Revisor: JB Administration I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-12 tilføjes Binavne: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2014-01-02 tilføjes Direktion: Per Eriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-02 fjernes Direktion: Steen Dahl Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive revisionsvirksomhed i overensstemmelse med bestemmelserne i Revisorloven, herunder varetage revision og erklæringsafgivelse på årsrapporter, regnskaber, supplerende beretninger m.v. samt yde rådgivning og assistance i forbindelse hermed og inden for tilgrænsende områder. (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.l-r.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2014-01-01 fjernes Hjemmeside: www.piaster.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-01-02 tilføjes Navne: LYNGEN REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-01-01 fjernes Navne: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2014-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2014-01-02 tilføjes Vedtægter: 2014-01-02 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2014-01-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2014-01-02 fjernes Bestyrelse: Søren Friis Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-02 fjernes Binavne: PIASTER, LØFGREEN & PARTNERE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, LYNGEN REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-12-01 tilføjes Reelle ejere: Per Eriksen (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Bestyrelse: Stefan Sølvhøj Johansson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-30 tilføjes Legale ejere: PR HOLDING II ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-23 tilføjes Hjemmeside: www.piaster.dk (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Navne: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2009-10-01 tilføjes Revisor: JB Administration I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Revisor: JENSEN Regnskab & Rådgivning, statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 fjernes Bestyrelse: Tone Scheuer Jansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-30 fjernes Navne: PIASTER, LØFGREEN & PARTNERE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bestyrelse: Per Eriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-03-28)
Den 2006-12-13 tilføjes Bestyrelse: John Lindegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-13 fjernes Bestyrelse: Kaj Gabriel Piaster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-03-28)
Den 2006-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2005-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-03 tilføjes Bestyrelse: Tone Scheuer Jansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2005-10-03)
Den 2005-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-06 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2005-07-21)
Den 2005-07-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-21 tilføjes Bestyrelse: Kaj Gabriel Piaster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-21 tilføjes Binavne: PIASTER, LØFGREEN & PARTNERE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, LYNGEN REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Direktion: Steen Dahl Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-21 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Navne: PIASTER, LØFGREEN & PARTNERE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-06-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Revisor: JENSEN Regnskab & Rådgivning, statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Stiftere: LYNGEN EJENDOMME HOLDING ApS (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2005-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-02-12)
Den 2005-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-16)