Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-12 tilføjes Binavne: WobTop Translations Aps (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-11 fjernes Binavne: WOBTOP ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Navne: WobTop ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-11 fjernes Navne: WOBTOP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 tilføjes Vedtægter: 2016-07-12 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er desuden at drive rådgivningsvirksomhed eller anden relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2014-10-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2014-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Vedtægter: 2014-10-28 (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2014-10-28 fjernes Revisor: Finn Randrup Diemer (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2014-07-13 tilføjes Kontaktoplysninger: cw@wobtop.com (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-10-01 tilføjes Legale ejere: Claus Rosenberg Wöbbe (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2008-10-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Rosenberg Wöbbe (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernersvej 14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernersvej 14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: Finn Randrup Diemer (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2006-11-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernersvej 14, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Binavne: WOBTOP ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2005-06-20 tilføjes Direktion: Claus Rosenberg Wöbbe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Navne: WOBTOP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2005-06-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2005-06-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Stiftere: Claus Rosenberg Wöbbe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)